华中科技大学位于武汉市,是国家教育部直属的全国重点大学,由原华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院于2000年5月26日合并成立,是首批列入国家“211工程”重点建设和国家“985工程”建设高校之一。
华中科技大学办学历史追溯于1950年代中国大陆院系调整中在武汉设立的原华中工学院、1907年德国医师埃里希·宝隆博士创立的上海德文医学堂(今上海同济大学前身)、1950年代在江西庐山设立的原中南建筑工程学校,三校于2000年5月26日合并成立华中科技大学。
高清样本
华中科技大学2001年学士学位证
样本信息
历任校长(院长)
周济 1997年6月——2001年12月,任华中理工大学校长、华中科技大学校长
樊明武 2001年12月——2005年3月任华中科技大学校长
李培根 2005年3月——2014年3月任华中科技大学校长
丁烈云 2014年3月——2018年10月任华中科技大学校长(1999年03月—2000年05月,任武汉城建学院党委书记兼院长;2003年06月—2011年01月,任华中师范大学党委书记;2011年1月—2014年6月,任东北大学校长)
李元元 2018年10月——2021年10月任华中科技大学校长
毕业证样本网创作《华中科技大学2001年学位证样本》发布不易,请尊重! 转转请注明出处:https://www.czyyhgd.com/991735.html