1993年2月,成都无线电机械学校更名为成都电子机械高等专科学校。2012年5月,成都电子机械高等专科学校升格更名为成都工业学院。
成都工业学院2015年大专毕业证
朱晋蜀:2012年3月—2014年8月为成都工业学院行政负责人
严余松:2014年8月-2021年7月任成都工业学院院长
叶仲斌 2021年07月,任成都工业学院院长
毕业证样本网创作《成都工业学院》发布不易,请尊重! 转转请注明出处:https://www.czyyhgd.com/835083.html
成都无线电机械学校在1993年更名为成都电子机械高等专科学校,之后在2012年升格更名为成都工业学院。朱晋蜀曾是该学院的行政负责人之一,而严余松曾任院长一职长达七年。叶仲斌于2021年7月接任成都工业学院院长。
1993年2月,成都无线电机械学校更名为成都电子机械高等专科学校。2012年5月,成都电子机械高等专科学校升格更名为成都工业学院。
成都工业学院2015年大专毕业证
朱晋蜀:2012年3月—2014年8月为成都工业学院行政负责人
严余松:2014年8月-2021年7月任成都工业学院院长
叶仲斌 2021年07月,任成都工业学院院长
毕业证样本网创作《成都工业学院》发布不易,请尊重! 转转请注明出处:https://www.czyyhgd.com/835083.html