浙江传媒大学毕业证样本
证书:浙江传媒学院毕业证
中文名
浙江传媒学院
外国名字
浙江传媒大学
缩写
浙江传(CUZ)
开始时间
1978
种类
公立大学
类型
语言类
属性
建设学院和大学部
负责这项工作的部门
浙江省
现任领导
党委书记:杨丽萍
迪安:徐小周
本科专业
41
掌握
一类专业学位授权
部门和部门的设置
广播艺术学院、电视艺术学院、新闻与传播学院、传媒工程学院、动画与数字艺术学院、国际文化传播学院等。
校训
敬业、博学、求实、创新。
校歌
媒体先锋
校庆日
十月十七日
地址
下沙校区:浙江省杭州市下沙高教园区学院街998号
桐乡校区:浙江省桐乡市吴彤街道玉桥西路998号
著名校友
丹妮、李、赵、张晶晶、苏妮、李想等。
目录
浙江传媒学院历任院长
浙江传媒大学毕业证样本
浙江传媒学院发展史
浙江传媒大学校史
浙江传媒学院注册证书样本
浙江传媒学院专业设置
[显示部分][显示全部]
浙江传媒学院历任院长
现任领导
党委书记 | 杨立平 |
院长 | 徐小洲 |
党委副书记 | 项仲平、宣裕方、汤兆武 |
副校长 | 詹成大、杨荣耀、姚争、张梁 |
纪委书记 | 柯力 |
历任领导
一、浙江广播电视学校时期(1978年10月-2000年5月)
姓名 | 职务 | 任职时间 | |
行 政 |
夏鹏寿 |
副校长 (主持工作) |
1978.101984.09 |
汪衍淦 |
副校长 校长 副校长 |
1978.101984.09 1984.101989.03 1990.051991.05 |
|
邱汉初 | 副校长 | 1979.041980.01 | |
孙春礼 | 副校长 | 1981.051984.09 | |
陈华春 | 副校长 | 1984.101989.03 | |
程凤珍 | 副校长 | 1987.051995.05 | |
董国权 | 校长 | 1989.031997.10 | |
沈兵虎 |
校长助理 副校长 校长 |
1991.051993.04 1993.041997.10 1997.102000.05 |
|
王平 | 副校长 | 1997.102000.05 | |
庄建忠 | 副校长 | 1997.102000.05 | |
王天德 | 副校长 | 1999.112000.05 | |
党 组 织 |
夏鹏寿 | 副书记 | 1978.101984.09 |
汪衍淦 |
书记 副书记 |
1984.10—1990.05 1990.051991.05 |
|
邱汉初 | 副书记 | 1979.04—1980.01 | |
孙春礼 | 副书记 | 1981.05—1984.09 | |
常志良 | 副书记 | 1984.10—1987.05 | |
董国权 | 书记 | 1990.05—1999.04 | |
沈兵虎 |
副书记 书记 |
1993.04—1999.04 1999.04—2000.05 |
二。浙江广播电视学院时期(1984年10月-1994年9月)和浙江广播电视学院时期(1994年9月-2000年5月)
姓名 | 职务 | 任职时间 | |
临 时 党 委 |
邱汉初 | 书记 | 1985.05—1988.11 |
张品兴 | 副书记 | 1987.07—1988.11 | |
唐景绅 | 委员 | 1987.07—1988.11 | |
张默 | 委员 | 1987.07—1988.11 | |
姚仲华 | 委员 | 1987.07—1988.11 | |
党 委 |
陈为良 | 书记 | 1988.11—1991.08 |
林和 | 书记 | 1991.08—1995.06 | |
吴国田 |
副书记 书记 |
1992.12—1995.06 1995.06—2000.05 |
|
陈为良 | 委员 | 1988.11—1998.10 | |
唐景绅 | 委员 | 1988.11—1993.01 | |
张默 | 委员 | 1988.11—1993.01 | |
姚仲华 | 委员 | 1988.11—2000.05 | |
张长金 | 委员 | 1991.08—1998.10 | |
王文科 | 委员 | 1998.10—2000.05 | |
毛国芳 | 委员 | 1998.10—2000.05 | |
柴志明 | 委员 | 1998.10—2000.05 | |
彭少健 | 委员 | 2000.02—2000.05 | |
纪 委 |
唐景绅 | 纪检组长 | 1989.11—1991.12 |
张长金 | 纪委书记 | 1991.12—1994.05 | |
姚仲华 | 纪委书记 | 1994.05—2000.05 | |
行 政 |
张品兴 | 校长 | 1985.05—1988.11 |
陈为良 | 校长 | 1988.11—1998.08 | |
彭少健 | 校长 | 2000.03—2000.05 | |
唐景绅 | 副校长 | 1987.07—1993.01 | |
张长金 | 副校长 | 1991.08—1998.07 | |
吴国田 | 副校长 | 1992.12—2000.05 | |
王文科 |
校长助理 副校长 |
1996.06—1998.07 1998.07—2000.05 |
|
毛国芳 | 副校长 | 1998.07—2000.05 |
三、新时期的浙江广播电视学院(2000年5月-2004年5月)
姓名 | 职务 | 任职时间 | |
党 委 |
吴国田 | 书记 | 2000.05—2002.07 |
奚建华 | 书记 | 2002.07—2004.10 | |
柴志明 | 副书记 | 2000.05—2004.10 | |
彭少健 | 委员 | 2000.05—2004.10 | |
沈兵虎 | 委员 | 2000.05—2004.10 | |
王文科 | 委员 | 2000.05—2004.10 | |
毛国芳 | 委员 | 2000.05—2004.10 | |
张守虎 | 委员 | 2000.05—2004.10 | |
胡竞男 | 委员 | 2002.03—2004.10 | |
纪委 | 张守虎 | 纪委书记 | 2000.05—2004.10 |
行 政 |
彭少健 | 校长 | 2000.05—2004.11 |
吴国田 | 副校长 | 2000.05—2002.08 | |
沈兵虎 | 副校长 | 2000.05—2004.11 | |
王文科 | 副校长 | 2000.05—2004.11 | |
毛国芳 | 副校长 | 2000.05—2004.11 | |
胡竞男 | 副校长 | 2002.03—2004.11 |
四。浙江传媒学院时期(2004年5月)
姓名 | 职务 | 任职时间 | |
党 委 |
柴志明 | 副书记 | 2004.10—2012.03 |
沈兵虎 | 委员 | 2004.10—2012.03 | |
张守虎 | 委员 | 2004.10—2006.12 | |
纪 委 |
张守虎 | 纪委书记 | 2004.10—2006.12 |
柴志明 | 纪委书记 | 2006.12—2010.12 | |
行 政 |
沈兵虎 | 副院长 | 2004.11—2012.02 |
王文科 | 副院长 | 2004.11—2007.07 | |
项仲平 | 院长 | 不详—2017.08 |
浙江传媒大学毕业证样本
浙江传媒大学毕业证样本
浙江传媒大学毕业证编号规则
八年前没有编号规则。前两位是年份,后几位是序号,2000-2002年17位,2002年17位,2003年18位,2003年18位。前五个数字是学校代码。第六位是办学类型代码:普通高等教育1、成人高等教育5、高等教育自学考试和高等教育文凭考试6。第7到第10名是毕业年份。第11至12位为培养层次代码,培养层次代码为:博士生01,硕士生02,第二学士学位04,本科生05,专科(含高职)06。第13位至第17位或第18位是学校为校对毕业证书(毕业)而安排的序号。有些学校从2002年就有18位数了。
浙江传媒学院发展史
浙江广播电视学校
1978年,中国浙江广播电视学校成立。
初创期是培养新闻、广播电视技术专业人才的中专,主管浙江省广播事业管理局。学校位于余杭和临安交界处的一个叫石湾的山村。
1982年11月,学校迁至杭州拱墅区舟山东路65号,当时称为“第二文教区”。
2000年,学校成为具有一定规模、办学特色鲜明、享誉全国的中专学校。
浙江广播电视学院
为响应党中央关于我国广播电视事业要“在本世纪末进入世界先进行列”的号召,国家广播电视部与浙江省广播电视厅合作建设浙江广播电视学院,培养更高层次的广播电视人才。
1984年4月,中国广播电影电视部发《关于同浙江广播电视厅合办学校事》元,以正式文件批准浙江省广播电视厅同意扩招,联合创办广播电视新闻学院。同年10月,广电部正式下发《关于同浙江广播电视厅合办广播电视专科学校的决定》。
1994年,经国家广播电影电视部批准,国家教委批准,学校正式更名为浙江广播电视学院。
2000年5月,根据上级政府的部署
2003年1月,教育部正式批准在浙江广播电视学院的基础上组建浙江传媒学院。
浙江传媒学院
2004年5月,教育部正式批准成立浙江传媒学院。同时,新校区在杭州下沙高教园顺利建成。
2011年9月,桐乡校区正式投入使用。10月,经教育部批准,授予专业硕士学位权。
2012年,第一批专业学位研究生开始招生。
2013年入选国家大学生创新创业培养计划。
2015年,浙江传媒大学华策电影学院成立。
2014年7月被教育部评为全国毕业生就业典型体验型大学。
2018年3月,浙江传媒大学航空学院揭牌。5月,浙江传媒大学创业学院获得“浙江大学示范创业学院”称号。
浙江传媒大学校史
有登记表、成绩单、体检表、通知书、自我鉴定、学年评估表等。在学生档案里。
档案分类:统招档案、成教档案、自考档案、单独报告单如下图!
浙江传媒学院注册证书样本
注册证书样本
准备好报到证的以下信息:姓名、性别、出生日期、入学和毕业日期、学校名称、专业名称、文化程度、报名地址、报名单位、报名期限。
浙江传媒学院专业设置
播音主持艺术学院 | 电视艺术学院 | 动画与数字艺术学院 |
国际文化传播学院(国际教育学院) | 华策电影学院 | 媒体工程学院 |
设计艺术学院 | 文化创意与管理学院 | 文学院 |
新闻与传播学院 | 音乐学院 | 马克思主义学院(社会科学部) |
学体育教学部 | 公共艺术教育部 | 继续教育学院(培训中心) |
创业学院(就业指导中心) |
截至2019年3月,学院设有播音与主持艺术学院、电视艺术学院、华策电影学院、传媒工程学院、动画与数字艺术学院、文化创意与管理学院、国际文化传播学院、设计艺术学院、文学院、新闻与传播学院、音乐学院,以及11个二级学院和大学外语教学部、马克思主义学院(社科系)、大学体育系、公共艺术教育系。本科专业1个,其中艺术类专业18个。
毕业证样本网创作《浙江传媒学院毕业证样本报到证学籍档案》发布不易,请尊重! 转转请注明出处:https://www.czyyhgd.com/525210.html