文章太长了,让人眼花缭乱。温馨提示:按键盘上的Ctrl+F,然后输入要找的学校名称。
王树国:(2002年3月至今哈尔滨工业大学校长);杨:(1985年6月至2002年3月任哈尔滨工业大学校长);黄文虎:(1983年至1985年6月任哈尔滨工业大学校长)。
辽宁大学历任校长:辽宁大学现任校长黄泰岩:(2011年4月至今);程维总统:(1999年3月至2011年6月);辽宁大学校长冯玉忠:(1983年7月至1995年9月);辽宁大学校长刘起涛:(1995年9月至1999年3月)
大连理工大学历任校长:钱灵犀任大连理工大学院长;童吉曾任大连理工大学校长(1985.09-1988.01)、大连理工大学校长(1988.01-1991.12);林安喜为大连理工大学校长;(1991.12至1995.11);程耿东曾任大连理工大学校长:(1995.11至2006年4月);欧(2006年4月至今)任大连理工大学校长。
刘玉斌:1997年起任大连民族大学院长。
沈阳工业大学历任校长:任耀先任沈阳机电学院院长:(1982-1984);吕曾任沈阳机电学院院长:(1984-1989);王尔智沈阳工业大学校长:(1989-1997);王成元曾任沈阳工业大学校长:(1997-2002);李现任沈阳工业大学校长:(2002年至今)。
刘学正:2006年至今任辽宁医学院院长。
王人:2009年至今任辽阳职业技术学院院长。
杨官磷:2010年9月辽宁中医药大学校长;
何伟:现任辽宁中医药大学党委书记。
魏:2006年起任鲁迅美术学院院长。
余存磊:2013年起任沈阳城市学院校长。
傅:2000年起任沈阳城市建设学院院长。
孙宇华:2004年起任大连外国语大学校长、党委副书记;
刘锡明:现任大连外国语大学党委书记。
闻德亮:2014年1月至今任大连医科大学校长、党委副书记;
周万春:2009年9月任大连医科大学党委书记。
陈小刚:2011年起任鞍山师范学院院长。
杨延东:2009年起任渤海大学党委副书记、校长;
秦秋田:现任渤海大学党委书记。
于幼佐:2009年4月至今,任大连艺术学院院长。
王玉卓:2008年至今任抚顺师范学院院长。
张建中:2003年起任抚顺职业技术学院院长;
王栋:现任抚顺职业技术学院党委书记。
任明:2009年至今任锦州师范学院院长;
侯国祥:2009年3月锦州师范学院党委书记;
郭永新:2011年10月起任辽东学院校长、党委副书记。
李周:2013年7月任辽东学院党委书记。
郭立新:2008年8月至今,任辽宁财贸学院院长。
卢宏军:1997年起任辽宁对外经济贸易学院院长;
王:1997年起任辽宁对外经济贸易学院党委书记。
沈阳航空航天大学历任校长:
唐毅:1980年10月至1983年3月,沈阳航空工业学院院长;
陈本柱:1983年3月至1989年12月任沈阳航空工业学院院长;
李:1989年12月至1993年1月任沈阳航空工业学院院长;
杨哲清;1993年1月至2003年8月任沈阳航空工业学院院长;
月:2003年8月至2010年3月,王伟任沈阳航空工业学院院长;
杨风田:2010年3月起任沈阳航空航天大学校长。
沈阳巩俐大学任校(院)长:何应泰任沈阳工学院校长:(1982.5-1985.9);崔
许小平:2003年3月至今,任盘锦职业技术学院院长、党委副书记。
孙:2003年4月至今,任渤海船舶职业学院院长、党委副书记。
许:2002年至今任辽宁石油化工职业技术学院院长。
邢宝军:2010年至今,任辽宁经济职业技术学院院长。
洪儒:2010年起任辽宁工学院院长。
郝波:现任辽宁机电职业技术学院院长。
闫卫东:2009年至今,任辽宁建筑职业学院院长。
高:1993年起任辽宁广告职业学院院长;
姚守启:2005年至今任辽宁体育职业技术学院院长。
张克伟:1952年10月至1974年3月沈阳农业大学校长;
梁丘:1978年2月至1978年11月任沈阳农业大学校长;
陈恩峰:1978年12月至1983年9月沈阳农业大学校长;
顾:1983年10月至1988年7月任沈阳农业大学校长;
朱道华:1988年8月至1997年6月沈阳农业大学校长;
刘长江:1997年7月至2001年8月任沈阳农业大学校长;
张玉龙:2001年9月任沈阳农业大学校长;
冷兵:1985年8月至1991年1月任沈阳师范大学校长;
朱尔佳:1991年1月至1995年3月沈阳师范大学院长;
张德祥:1995年3月至2001年3月任沈阳师范大学院长;
赵大宇:2002年至2011年9月沈阳师范大学校长;
林群:2011年9月至今任沈阳师范大学校长。
王余庆:2004年至今,任沈阳体育大学党委副书记、院长。
郑斌:2011年4月至2012年9月任沈阳职业技术学院院长。
翁嘉轩:1999年至今,任大连软件职业学院党委书记、院长。
凯德成:1994-2010年任大连翻译职业学院书记、院长。
于本:2004年至今任辽宁商贸职业学院院长。
杨洁:2005年至今任大连枫叶职业技术学院院长。
肖坤:2012年至今,现任辽宁装备制造职业技术学院院长。
张立华:2010年至今任辽宁林业职业技术学院院长。
管继东:2009年至今,任辽宁林业职业技术学院副院长。
程:现任大连装备制造职业技术学院院长。
张春海:2003年起任大连汽车职业技术学院院长。
刘予强:2009年至今任辽宁现代服务职业技术学院院长。
关:2008年起任大连船舶职业技术学院院长。
姜立:2001年起任辽宁美术职业学院院长。
崔浩然:2006年至今任辽河石油职业技术学院院长。
东北大学历任校长(学院):毕克镇任东北工学院院长:(1981年5月-1984年1月);陆武曾任东北工学院院长:(1984.1-1991.1);蒋忠乐曾任东北工学院院长:(1991-1993)(1993-1995)任东北大学校长;何成曾任东北大学校长:(1995.3-2011.1);丁烈云东北大学校长:(2011年1月至今)。
辽宁科技大学历任校长:
孙秋柏:2009年8月起任辽宁科技大学校长;
杨璐:2003年至2009年7月,辽宁科技大学校长;
王成久:1993年6月至2003年任鞍山钢铁学院院长、鞍山科技大学校长。
陈国辉:2001年起任大连财经大学校长。
陶文:2000年起任东软信息学院院长。
姜金标:2007年至今任辽宁农业职业技术学院院长。
韩增林:2010年起任辽宁师范大学校长。
熊毅:2002年起任辽宁铁道职业技术学院院长。
辽宁工程技术大学历任校长:潘一山任校长
孙兆林:1998年10月至2002年4月,抚顺石油学院院长;
孙兆林:2002年4月至2004年9月,辽宁石油化工大学校长;
李平:2004年11月,他出任辽宁石油化工大学校长。
沈阳化工大学历任校长:
张国一:1983年6月至1987年6月任沈阳化工学院院长;
牛:1995年5月至1999年3月,沈阳化工学院院长;
季:1988年4月至1995年5月任沈阳化工学院代院长。
吴建华:1999年3月至2003年8月任沈阳化工学院院长;
裴:2003年8月至今,任沈阳化工学院院长、沈阳化工大学校长。
大连交通大学历任校长:
李雪薇:2011年6月起任大连交通大学校长;
葛吉平:2005年至2011年6月大连交通大学校长;
杨德新:2004年5月至2005年5月任大连交通大学校长;
杨德新:1994年11月至2004年5月任大连铁道学院院长;
陈子刚:1989年5月至1994年11月大连铁道学院院长;
徐峥:1983年10月至1989年5月任大连铁道学院院长;
白铁岩:1979年12月至1983年3月大连铁道学院院长。
大连海事大学历任校长:王任大连海事大学校长:(2004年1月至今);周光庭曾任大连海事大学院长:(1983.6-1984.8);陈祖伟曾任大连海事大学院长:(1984年8月至1991年12月);司玉卓大连海事大学院长:(1991年12月至1994年4月);司玉卓大连海事大学校长:(1994年4月至1998年12月);吴曾任大连海事大学校长(1998年12月至2004年1月)。
大连工业大学历任校(院)长:
肖正阳:1992-2001年大连轻工业学院院长;
俞有佐:2001年至2010年7月大连轻工业学院院长;
邹:2010年9月至今任大连工业大学校长。
沈阳建筑大学历任校(院)长:谢元云,辽宁建筑工程学院(辽宁建筑工程学院)院长(1983年3月至1984年5月);齐一,沈阳建筑工程学院院长(1984年5月-1993年2月);沈阳建筑工程学院院长陈铿(1993.3-1996.11);沈阳建筑工程学院院长陈伯超(1996年11月-2001年6月);吴院长(2002年11月至2011年9月);沈阳建筑大学校长:(2011年11月至今)
辽宁工业大学历任校长:
李兴厚:1985-1991年锦州工学院院长;
魏宝山:1993-1995年辽宁工学院院长;
赵:2000-2001年辽宁工学院院长;
倪国宇:2001-2003年辽宁工学院院长;
王建忠:2003年至2008年6月任辽宁工业大学校长;
何辉:2008年6月至今,任辽宁工业大学校长。
张明泉:2001年起任辽宁警察学院院长、党委副书记;
李金琦:现任辽宁警察学院党委书记。
张亚军:2001年起任辽宁交通学院院长、党委副书记;
高振双:现任辽宁交通学院党委书记。
赵文珍:2008年至今,任辽宁科技学院院长、党委副书记;
文:现任辽宁科技学院党委书记。
大连海洋大学历任校长:
文:1983年10月至1991年5月任大连水产学院院长;
刘:1991年5月至1994年任大连水产学院院长;
李宏鸣:1994年至2008年8月任大连水产学院院长;
姚杰:2008年8月至今,任大连水产大学校长、大连海洋大学校长。
中国医科大学历任校长:
赵群:2004年9月起任中国医科大学校长;
滕卫平:2002年3月至2003年9月中国医科大学校长;
金奎和:1999年1月至2002年3月中国医科大学校长;
何三光:1991年10月至1997年8月中国医科大学校长;
李:中国传媒集团总裁
邱东:1999-2005年东北财经大学校长;
夏德仁:1994年5月至1996年9月任东北财经大学副校长,1996年9月至1998年1月任东北财经大学校长;
李克俭:1985年至1994年任东北财经大学校长。
沈阳大学历任校长:孙铁珩任沈阳大学校长:(2004年10月至今);任命蔡奎为沈阳大学校长:(任期自1997年至2004年10月)。
肖春玲:2006年4月至今沈阳医学院院长;
张广印:现任沈阳医学院党委书记。
蔡庆申:1985年3月至1987年2月,沈阳药学院院长;
金瑞正:1988年4月至1996年9月,沈阳药科大学校长,沈阳药科大学校长。
姚新生:1996年9月至2000年6月沈阳药科大学校长;
吴春富:2001年至2011年9月任沈阳药科大学校长;
毕开顺:2011年9月至今,任沈阳药科大学校长。
刘辉:2008年至今,任沈阳音乐学院院长、党委副书记;
王安平:现任沈阳音乐学院党委书记。
徐赵东:2008年起任铁岭师范学院院长。
王世全:2008年起任中国刑事警察学院党委书记、院长。
刘锦桃:2009年起任大连职业技术学院院长。
大连大学历任校长赵雅萍担任大连大学校长:(1987年至2000年12月);魏小鹏大学校长:(2001年1月至2003年12月);任命高大斌为大连大学校长:(2004年1月至2007年12月);潘成同志任大连大学校长:(2008年1月至今)。
沈阳工程学院历任院长:张铁岩:2004年9月起任沈阳工程学院院长,2002年7月至2003年8月任沈阳电力学院院长,被冗长的文章弄得眼花缭乱。温馨提示:按键盘上的Ctrl+F,然后输入要找的学校名称。
毕业证样本网创作《辽宁省高等院校历届校长/院长》发布不易,请尊重! 转转请注明出处:https://www.czyyhgd.com/468287.html