## 历史沿革
1952年11月8日,华东师范大学、南京大学及金陵女子大学等院校的体育系科合并,成立了中华人民共和国成立后的第一所体育高等学府——华东体育学院。1956年2月,学院更名为上海体育学院。1972年5月,学院并入华东师范大学。1978年,学院恢复独立办学。2002年10月,上海运动技术学院与上海体育科学研究所并入,共同组建了新的上海体育学院。
2017年9月,上海体育学院成功入选首批国家“双一流”世界一流学科建设高校名单。同年,国家体育总局与上海市人民政府共建的兴奋剂检测上海实验室启动建设。2018年3月,学院成为上海市“高水平地方高校”建设试点单位。6月,学院获批上海高等学校一流本科建设引领计划首批入选项目。2019年8月,中国体操学院共建签约暨揭牌仪式在上海体育学院举行,中国体操协会与上海体育学院共同组建成立中国体操学院。9月,上海体育学院—澳门理工学院联合培养体育学博士课程开学典礼在澳门理工学院举行,这是澳门首个合办体育学博士学位课程。
## 历任院长
- 吴蕴瑞:上海体育学院院长 (1952.11-1966.06)
- 章钜林:上海体育学院院长 (1978.08-1984.04)
- 陈安槐:上海体育学院院长 (1984.04-1992.01)
- 俞继英:上海体育学院院长 (1992.02-1994.06)(主持工作)
- 俞继英:上海体育学院院长 (1994.07-2002.09)
- 姚颂平:上海体育学院院长 (2002.10-2003.12)(主持工作)
- 姚颂平:上海体育学院院长 (2003.12-2009.08)
- 章建成:上海体育学院院长 (2009.08-2013.10)
- 陈佩杰:2017.04-2020.02.14任上海体育学院院长。
截至2020年2月12日,学校官网显示,学院有教职工696人,专任教师407人,其中具有硕士以上学位者316人,占专任教师总数的77.6%,具有博士学位者140人,占34.4%;具有副高级以上专业技术职务者252人,其中教授77人。学院还拥有一系列国家级及市级人才称号。
## 学科建设
截至2020年2月12日,学校官网显示,学院设有12个二级院系,开设17个本科专业。学院拥有体育学一级学科博士学位授权点,下设体育人文社会学、运动人体科学、民族传统体育学、体育教育训练学4个二级学科博士学位授权点,以及自设的3个二级学科博士点(体育管理、体育工程学、运动康复学)。此外,学院还设有体育学、心理学、医学技术、新闻传播学4个一级学科硕士学位授权点,以及体育、公共管理、艺术、新闻与传播4个专业硕士学位授权点。
学院已建成教育部重点(培育)学科1个,省部共建教育部重点实验室1个,上海市重点实验室1个,国家体育总局重点实验室1个,国家体育总局重点研究基地1个,上海市普通高等学校人文社会科学重点研究基地1个,上海高校协同创新中心1个以及上海市蔡龙云大师工作室(上海市高校三个大师工作室之一)。学院依托国家体育总局“运动技战术诊断与分析”重点实验室和上海市“人类运动能力保障与开发”重点实验室平台,开展对抗性竞技运动和游泳等项目的奥运会科技攻关和服务。经国务院批准,国家体育总局和上海市人民政府共建的学院作为立项主体的国家兴奋剂检测上海实验室正在建设中。
毕业证样本网创作《上海体院院长学历证明资料查询》发布不易,请尊重! 转转请注明出处:https://www.czyyhgd.com/1023371.html